Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 2, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-12 fjernes Direktion: Jill Dommer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-12 fjernes Navne: BENA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-12 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 fjernes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 fjernes Stiftere: Jill Dommer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 2, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-14 tilføjes Direktion: Jill Dommer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed samt at eje anparter, aktier eller andele i andre virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Navne: BENA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Stiftere: Jill Dommer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Vedtægter: 2006-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)