Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 13, 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-28 fjernes Direktion: Jacob Struckmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-28 fjernes Navne: JAALCL HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-28 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-28 fjernes Stiftere: JACOB STRUCKMANN HOLDING ApS, CLAUS MØLGAARD HOLDING ApS, ALLAN VALLENTIN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden dermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 6.511.247,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-28 tilføjes Vedtægter: 2009-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 13, 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-16 tilføjes Direktion: Jacob Struckmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-16 tilføjes Navne: JAALCL HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-16 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-16 tilføjes Stiftere: JACOB STRUCKMANN HOLDING ApS, CLAUS MØLGAARD HOLDING ApS, ALLAN VALLENTIN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)