Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Hans Simonsen Schmidt | 22.03.2006 | |
Lisbeth Schmidt Simonsen | 22.03.2006 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
HH SIMONSEN A/S (CVR 30198581) | NORMAL | 08.11.2011 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
KULØR 1 ApS (CVR 27523285) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 19.09.2008 | 01.06.2015 | 100,00% | 100,00% |
KULØR 2 ApS (CVR 29519064) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 16.09.2008 | 01.06.2015 | 100,00% | 100,00% |