Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2006-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DAN PEDERSEN ApS. (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2012-12-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SDS HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2013-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: LPS ApS. (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LPS ApS. (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2017-02-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bygadens Vin & Tobak ApS. (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2018-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bella Købmanden ApS. (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-13 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-09-13 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET CHRISTIAN DANIELSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-06-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET CHRISTIAN DANIELSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2015-06-01 fjernes Revisor: Svend Gideon (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2012-06-18 tilføjes Revisor: Svend Gideon (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2012-06-18 fjernes Revisor: PJ REVISION ApS REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Revisor: PJ REVISION ApS REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 fjernes Revisor: Activ-Revision v/Kim Thrane (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-10 tilføjes Revisor: Activ-Revision v/Kim Thrane (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-10 fjernes Revisor: HAVDRUP REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselvej 8, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-01 tilføjes Direktion: Larthel Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Legale ejere: Larthel Olsen (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2006-03-01 tilføjes Navne: LARTHEL OLSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2006-03-27)
Den 2006-03-01 tilføjes Reelle ejere: Larthel Olsen (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2006-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-03-01 tilføjes Revisor: HAVDRUP REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Vedtægter: 2006-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-03-27)
Den 2006-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)