Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Risvig Pedersen | 21.07.2010 | 21.01.2011 | adm. dir |
Jesper Øhlenschlæger | 14.11.2008 | 21.07.2010 | direktion |
Olav Classen | 15.03.2006 | 14.11.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kaj Thorén | 21.07.2010 | 21.01.2011 | formand |
Søren Lindgaard | 06.07.2010 | 21.01.2011 | bestyrelse |
Peter Sønderlyng | 06.07.2009 | 06.07.2010 | bestyrelse |
Jens Risvig Pedersen | 17.11.2008 | 21.01.2011 | bestyrelse |
Jesper Øhlenschlæger | 17.11.2008 | 21.07.2010 | bestyrelse |
Mogens Dreyer Marxen | 17.11.2008 | 02.09.2009 | bestyrelse |
Ole Lykke Ravnsbo | 17.11.2008 | 02.09.2009 | formand |
Steffen Thordahl Nielsen | 17.11.2008 | 06.07.2009 | bestyrelse |