Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-04-04 fjernes Binavne: WORLD UNIQUE EVENT ApS, LEADERSHIP EDUCATIONS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 11, 3., 1250 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-22 fjernes Navne: LEADERSHIP IN TIME ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-22 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 fjernes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 fjernes Stiftere: Michael Øksnebjerg Nørby, Liss Nordström, GARS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 fjernes Direktion: Liss Nordström (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 11, 3., 1250 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 6, 4., 1267 København K (offentliggjort 2012-06-15)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 6, 4., 1267 København K (offentliggjort 2012-06-15)
Den 2012-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Løjeltevej 16, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2009-06-17)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-01 tilføjes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 fjernes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løjeltevej 16, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2009-06-17)
Den 2009-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 2., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2008-02-18)
Den 2009-06-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at arrangere kurser og undervisning samt investering i fast ejendom i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-11 tilføjes Vedtægter: 2009-06-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 2., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2008-02-18)
Den 2008-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 124, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2006-10-25)
Den 2008-02-18 fjernes Direktion: Klaus Bo Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Undervisning i øvrigt (offentliggjort 2006-04-06)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-01 fjernes Direktion: Michael Øksnebjerg Nørby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 124, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2006-10-25)
Den 2006-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Løgstørgade 2, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løgstørgade 2, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-22 tilføjes Binavne: WORLD UNIQUE EVENT ApS, LEADERSHIP EDUCATIONS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Direktion: Michael Øksnebjerg Nørby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Hovedbranche: Undervisning i øvrigt (offentliggjort 2006-04-06)
Den 2006-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Navne: LEADERSHIP IN TIME ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Stiftere: Michael Øksnebjerg Nørby, Liss Nordström, GARS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)