Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hvidhvask | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2007-04-12 sletter virksomheden Ejerskaber: RESTAURANT VIGEN ApS. (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2007-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RESTAURANT VIGEN ApS. (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2016-12-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Skänk Holding IVS. (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2019-03-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Vedtægter: 2018-05-17 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 fjernes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-24 tilføjes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-01-24 fjernes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-05-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2009-04-01 tilføjes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2009-04-01 fjernes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2008-07-09)
Den 2008-05-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2008-07-09)
Den 2008-05-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-03 tilføjes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-03 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådmand Steins Alle 21, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-20 tilføjes Direktion: Claus Flodin Skovgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab, at foretage investeringer, og at udøve enhver aktivitet, som efter direktionens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-20 tilføjes Legale ejere: Claus Flodin Skovgaard (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2006-03-20 tilføjes Navne: SKOVGAARD FOOD INVEST ApS (offentliggjort 2006-03-21)
Den 2006-03-20 tilføjes Reelle ejere: Claus Flodin Skovgaard (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2006-03-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2006-03-20 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-20 tilføjes Stiftere: Claus Flodin Skovgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-20 tilføjes Vedtægter: 2006-03-20 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2006-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-03-21)
Den 2006-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)