Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Brian Schneider | 05.07.2012 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Boel | 15.03.2006 | 05.07.2012 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Robert Holm Thomsen | 29.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Allan Korsgaard Christiansen | 18.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Michael Olrik-Andersen | 09.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jan Dahl Jensen | 09.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jan Würgler | 05.07.2012 | bestyrelsesmedlem |
Brian Schneider | 05.07.2012 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Herman Jensen | 01.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Christian Terp | 14.04.2009 | 16.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anders Boel | 15.03.2006 | 05.07.2012 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Damsgaard | 15.03.2006 | 07.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bernstorff Schrøder | 15.03.2006 | 01.12.2006 | bestyrelsesmedlem |