Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2017-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Obbekjærvej 55, 6760 Ribe (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-08 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-02-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-02-24 fjernes Legale ejere: Benny Klaus Nielsen (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-02-24 fjernes Navne: FAM. NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-02-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-02-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-02-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-02-24 fjernes Stiftere: Benny Klaus Nielsen (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-02-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-14)
Den 2017-01-14 fjernes Direktion: Benny Klaus Nielsen (direktion) (offentliggjort 2017-01-14)
Den 2014-12-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2014-12-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2014-12-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2013-12-31 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2013-12-31 fjernes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Obbekjærvej 55, 6760 Ribe (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2009-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 29, 6760 Ribe (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-21 tilføjes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 fjernes Revisor: Bjarne Barsballe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 29, 6760 Ribe (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 29, 6760 Ribe (offentliggjort 2006-04-20)
Den 2006-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 29, 6760 Ribe (offentliggjort 2006-04-20)
Den 2006-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bohrsvej 1, 6760 Ribe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bohrsvej 1, 6760 Ribe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-08 tilføjes Direktion: Benny Klaus Nielsen (direktion) (offentliggjort 2017-01-14)
Den 2006-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, anparter og andre værdipapirer og anden dermed beslægtet virksomhed samt naturlig formuepleje i forbindelse hermed. (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2006-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2006-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-08 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2006-03-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2006-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2006-03-08 tilføjes Legale ejere: Benny Klaus Nielsen (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2006-03-08 tilføjes Navne: FAM. NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2006-03-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2006-03-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2006-03-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2006-03-08 tilføjes Revisor: Bjarne Barsballe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-08 tilføjes Stiftere: Benny Klaus Nielsen (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2006-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-01-14)
Den 2006-03-08 tilføjes Vedtægter: 2006-03-08 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2006-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2006-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-14)
Den 2006-03-08 sletter virksomheden Ejerskaber: MURERFIRMAET NIELSEN ApS. (offentliggjort 2017-03-07)