Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Kapital | Vedtægter | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2019-07-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Probus Rugårdsvej Odense ApS. (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2023-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Sivlandvænget 27, 5260 Odense S (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-08 (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-26 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-26 fjernes Legale ejere: KARSTEN B. JØRGENSEN HOLDING ApS, JENS H. NISSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-26 fjernes Navne: NJ-EJENDOMME ApS (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-26 fjernes Reelle ejere: Karsten Bundgaard Jørgensen, Jens Harrestrup Nissen (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-26 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-26 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-26 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-26 fjernes Stiftere: KARSTEN B. JØRGENSEN HOLDING ApS, JENS H. NISSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2022-12-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2022-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2022-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-09 fjernes Direktion: Karsten Bundgaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-10-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sivlandvænget 27, 5260 Odense S (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2017-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Svenstrupvej 92, 5260 Odense S (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2016-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2016-10-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2016-10-28 tilføjes Vedtægter: 2016-10-28 (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2016-10-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2015-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2015-11-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2015-11-06 tilføjes Vedtægter: 2015-11-06 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom samt udlejning og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2011-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2011-11-23 tilføjes Vedtægter: 2011-11-23 (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2010-10-27 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-27 fjernes Revisor: Jan Allan Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-19 tilføjes Revisor: Jan Allan Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-19 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svenstrupvej 92, 5260 Odense S (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2008-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Svenstrupvej 90, 5260 Odense S (offentliggjort 2007-09-26)
Den 2008-01-11 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2008-01-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-14 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-14 fjernes Revisor: INVESTERINGSAKTIESELSKABET HJALLESEVEJ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svenstrupvej 90, 5260 Odense S (offentliggjort 2007-09-26)
Den 2006-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Odensevej 92, 5260 Odense S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odensevej 92, 5260 Odense S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-08 tilføjes Direktion: Karsten Bundgaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2006-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2006-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-08 (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2006-03-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2006-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2006-03-08 tilføjes Legale ejere: KARSTEN B. JØRGENSEN HOLDING ApS, JENS H. NISSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2006-03-08 tilføjes Navne: NJ-EJENDOMME ApS (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2006-03-08 tilføjes Reelle ejere: Karsten Bundgaard Jørgensen, Jens Harrestrup Nissen (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2006-03-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2006-03-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2006-03-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2006-03-08 tilføjes Revisor: INVESTERINGSAKTIESELSKABET HJALLESEVEJ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-08 tilføjes Stiftere: KARSTEN B. JØRGENSEN HOLDING ApS, JENS H. NISSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2006-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2006-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-12)