Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Kapital | Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Opløsningsstrussel seneste | Formål | Revisor | Legale ejere | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Navne | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-03-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-03-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-23 tilføjes Reelle ejere: Michael Mølgaard Brixhuus, Morten Sahner Brixhuus, Ingemann Brixhuus (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-02-22 fjernes Reelle ejere: Ingemann Brixhuus, Michael Mølgaard Brixhuus, Morten Sahner Brixhuus (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2017-03-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-22 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-02-08 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2017-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2017-02-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2017-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2017-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2017-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2017-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2017-02-03 tilføjes Direktion: Ingemann Brixhuus (direktør) (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2017-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2017-02-03 tilføjes Vedtægter: 2017-02-03 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2017-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2017-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2017-01-13 fjernes Direktion: Diana Schmidt-Christensen (direktion) (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2016-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-12-31 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2016-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-07-01 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2016-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2016-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2015-02-17 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2015-02-17 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2015-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkevangen 3, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2015-02-17)
Den 2015-01-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsformidling og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-01-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2015-01-14 tilføjes Vedtægter: 2015-01-14 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2015-01-14 fjernes Revisor: JØRN M. SCHMIDT STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-01-02 tilføjes Direktion: Diana Schmidt-Christensen (direktion) (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2015-01-02 fjernes Direktion: Ole Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-07-01 tilføjes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET O.C. TRADING ApS (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2014-07-01 tilføjes Reelle ejere: Ingemann Brixhuus, Michael Mølgaard Brixhuus, Morten Sahner Brixhuus (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2006-04-03)
Den 2007-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkevangen 3, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2015-02-17)
Den 2007-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Skyttevænget 45, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skyttevænget 45, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-24 tilføjes Direktion: Ole Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-02-24 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-02-24 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2006-04-03)
Den 2006-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2006-02-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-02-24 tilføjes Navne: INTERHOMES ApS (offentliggjort 2006-03-17)
Den 2006-02-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2006-02-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2006-02-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-02-24 tilføjes Revisor: JØRN M. SCHMIDT STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-02-24 tilføjes Stiftere: HOLDINGSELSKABET O.C. TRADING ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-02-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-03-17)
Den 2006-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-13)