Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Lytsen Juliussen | 16.11.2022 | adm. dir |
Kristian Ussing Andersen | 16.11.2022 | direktør |
Morten Peglau Byrner | 16.11.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Lytsen Juliussen | 01.01.2018 | 15.11.2022 | direktør |
Sune Svanborg Sørensen | 16.03.2006 | 31.12.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Asta Frida Nørregaard Torrild | 16.03.2006 | 28.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Sune Svanborg Sørensen | 16.03.2006 | 28.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Ole Svanborg | 16.03.2006 | 28.05.2013 | formand |