Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Barrit Langgade 188-190, 7150 Barrit (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-30 fjernes Direktion: Leif Kurt Dyøe Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-30 fjernes Navne: SLM INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 fjernes Stiftere: Søren Leon Dyøe Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Barrit Langgade 188-190, 7150 Barrit (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Skyttes Vej 5, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-06 tilføjes Direktion: Leif Kurt Dyøe Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 fjernes Direktion: Søren Leon Dyøe Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med fabrikation og handel og agenturer i ind- og udland samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed, og at eje aktier i virksomheder med dette formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Vedtægter: 2009-08-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-06-13)
Den 2006-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Skyttes Vej 5, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-08 tilføjes Direktion: Søren Leon Dyøe Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-08 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-06-13)
Den 2006-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-08 tilføjes Navne: SLM INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-08 tilføjes Stiftere: Søren Leon Dyøe Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)