Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2013-09-25 sletter virksomheden Ejerskaber: OSKOM ApS. (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2015-10-27 sletter virksomheden Ejerskaber: FIRSTLINE COMMUNICATION A/S. (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Pile Alle 5, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-20 fjernes Direktion: Ole Schmidt Pedersen (direktion) (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-01 (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-20 fjernes Legale ejere: Ole Schmidt Pedersen (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-20 fjernes Navne: OSP INVEST ApS (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-20 fjernes Reelle ejere: Ole Schmidt Pedersen (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-20 fjernes Stiftere: Ole Schmidt Pedersen (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 tilføjes Reelle ejere: Ole Schmidt Pedersen (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pile Alle 5, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2014-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Amicisvej 4, 2., 1852 Frederiksberg C (offentliggjort 2014-12-16)
Den 2014-06-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2014-06-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-06-10 tilføjes Vedtægter: 2014-06-10 (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2014-06-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amicisvej 4, 2., 1852 Frederiksberg C (offentliggjort 2014-12-16)
Den 2006-03-01 tilføjes Direktion: Ole Schmidt Pedersen (direktion) (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2006-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer og fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2006-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2006-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-01 (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2006-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2006-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2006-03-01 tilføjes Legale ejere: Ole Schmidt Pedersen (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2006-03-01 tilføjes Navne: OSP INVEST ApS (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2006-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2006-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2006-03-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2006-03-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Stiftere: Ole Schmidt Pedersen (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2006-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2006-03-01 tilføjes Vedtægter: 2006-03-01 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2006-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2006-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-20)