Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Churchtown Capital ApS (CVR 43702688) | NORMAL | 22.10.2022 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
FBH Invest ApS (CVR 43702661) | NORMAL | 22.10.2022 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
Kokkenborg Holding ApS (CVR 43702696) | NORMAL | 22.10.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Kokkenborg Holding ApS (CVR 42649775) | 31.08.2021 | 22.10.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Frederikke Bak Himmelstrup | 29.06.2021 | 31.08.2021 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Gustav Himmelstrup | 29.06.2021 | 31.08.2021 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
Jens Himmelstrup | 10.03.2006 | 31.08.2021 | 66,67-89,99% | 66,67 % |