Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Christian Trane Madsen | 13.03.2006 | |
Kenneth Stampe | 13.03.2006 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
CC Globe Holding II A/S (CVR 40858865) | NORMAL | 25.03.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Group Online A/S (CVR 29414815) | 25.03.2022 | 25.05.2022 | 100,00% | 100,00 % |
DANAWEB INTERNATIONAL A/S (CVR 29803390) | 19.12.2006 | 24.03.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
WEB-KONCEPT A/S (CVR 35531750) | NORMAL | 05.07.2023 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Group Online A/S (CVR 29414815) | NORMAL | 25.03.2022 | 25.05.2022 | 100,00% | 100,00% |
Plico A/S (CVR 33879946) | OPLØSTEFTERFUSION | 01.07.2020 | 25.03.2022 | 100,00% | 100,00% |