Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Dannevirkegade 32, st. th., 1763 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-28 fjernes Direktion: Jonas Rahbæk Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-28 fjernes Navne: DREISLER & RAHBÆK HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-28 fjernes Revisor: Kurt Lægaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-28 fjernes Stiftere: Jonas Rahbæk Andersen, Henrik Dreisler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dannevirkegade 32, st. th., 1763 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammeltorv 8, 3., 1457 København K (offentliggjort 2006-12-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammeltorv 8, 3., 1457 København K (offentliggjort 2006-12-13)
Den 2006-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Engtoftevej 7, kl., 1816 Frederiksberg C (offentliggjort 2006-03-15)
Den 2006-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, enten direkte eller som holdingselskab gennem helt eller delvist ejede datterselskaber. Formålet omfatter endvidere andre aktiviteter, som er i naturlig tilknytning til de ovennævnte formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-01 tilføjes Vedtægter: 2006-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engtoftevej 7, kl., 1816 Frederiksberg C (offentliggjort 2006-03-15)
Den 2006-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: 7, kl. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: 7, kl. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-14 tilføjes Direktion: Jonas Rahbæk Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Navne: DREISLER & RAHBÆK HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Revisor: Kurt Lægaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Stiftere: Jonas Rahbæk Andersen, Henrik Dreisler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)