Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bultevej 7, 4700 Næstved (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-08 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-28 fjernes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-28 fjernes Legale ejere: Birgit Mortensen (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-28 fjernes Navne: SKIPPERS DRÆNING ApS (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-28 fjernes Reelle ejere: Birgit Mortensen (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-28 fjernes Stiftere: Ole Erlich-Eriksen (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2018-02-06 fjernes Direktion: Birgit Mortensen (direktion) (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og industri, herunder at eje andele i virksomheder, der beskæftiger sig hermed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2013-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør alene. (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2013-12-18 tilføjes Vedtægter: 2013-12-18 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2013-12-18 fjernes Revisor: Revisions-Centret v/Brian Vahlkvist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bultevej 7, 4700 Næstved (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2013-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønningen 17, 1., 1270 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-03 tilføjes Revisor: Revisions-Centret v/Brian Vahlkvist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 fjernes Revisor: Ny Næstved revisorerne I/S v/Brian Michael Vahlkvist og Lisette Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Anlæg af ledningsnet (offentliggjort 2012-02-01)
Den 2012-11-23 tilføjes Direktion: Birgit Mortensen (direktion) (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2012-11-23 fjernes Direktion: Ole Erlich-Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Legale ejere: Birgit Mortensen (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2012-07-01 tilføjes Reelle ejere: Birgit Mortensen (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2012-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2012-01-26 tilføjes Navne: SKIPPERS DRÆNING ApS (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2012-01-25 fjernes Navne: LA SOCIÈTÉ RADIEUSE ApS (offentliggjort 2006-03-14)
Den 2012-01-26 tilføjes Revisor: Ny Næstved revisorerne I/S v/Brian Michael Vahlkvist og Lisette Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-26 fjernes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-24 tilføjes Hovedbranche: Anlæg af ledningsnet (offentliggjort 2012-02-01)
Den 2012-01-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 17, 1., 1270 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-08 tilføjes Direktion: Ole Erlich-Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2006-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-08 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2006-03-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-08 tilføjes Navne: LA SOCIÈTÉ RADIEUSE ApS (offentliggjort 2006-03-14)
Den 2006-03-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2006-03-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2006-03-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2006-03-08 tilføjes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-08 tilføjes Stiftere: Ole Erlich-Eriksen (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2006-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2006-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-21)