Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovstjernevej 41, 8920 Randers NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-19 fjernes Navne: BISGAARD OLESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-19 fjernes Revisor: Kirk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-19 fjernes Stiftere: Keld Lynggaard Olesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-13 fjernes Direktion: Keld Lynggaard Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovstjernevej 41, 8920 Randers NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Strindbergsvej 1, 8920 Randers NV (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-15 tilføjes Revisor: Kirk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 fjernes Revisor: Udlejningsejendommen Nørregade 14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strindbergsvej 1, 8920 Randers NV (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Strindbergsvej 1, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strindbergsvej 1, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-14 tilføjes Direktion: Keld Lynggaard Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Navne: BISGAARD OLESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Revisor: Udlejningsejendommen Nørregade 14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Stiftere: Keld Lynggaard Olesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Vedtægter: 2006-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)