Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Ebba Vibeke Sværd | 26.09.2023 | 02.10.2023 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Ebba Vibeke Sværd | 10.06.2015 | 25.09.2023 | 20,00-24,99% | 25,00 % |
Christian Ove Vogel | 23.11.2011 | 25.09.2023 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
Gert Vogel | 26.02.2006 | 26.09.2023 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
Gregers Christopher Vogel | 26.02.2006 | 26.10.2018 | 20,00-24,99% | 20,00 % |