Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Molbech Sorth | 30.08.2024 | direktør |
Lena Ehmsen Lachenmeier | 29.04.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Dorfelt | 29.04.2021 | 30.08.2024 | direktør |
Christian Dorfelt | 01.10.2008 | 28.04.2021 | adm. dir |
Carsten Fredsbo | 09.03.2006 | 30.09.2008 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marianne Vinding Ovesen | 10.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Christian Dorfelt | 30.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Nicholas Povl Zilstorff Hooge | 30.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Berthelsen | 30.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Mikael Worning | 30.08.2024 | formand |
Jens Borelli-Kjær | 19.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Holmegaard | 24.05.2018 | 30.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Michael Molbech Sorth | 30.10.2017 | 30.08.2024 | formand |
Marianne Larsen | 20.05.2016 | 30.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Susan Elizabeth Frost | 20.05.2016 | 30.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Richard Denis Carr | 20.05.2016 | 30.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Fredsbo | 28.09.2009 | 30.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Sigga Charlotte Trollo | 01.10.2008 | 01.10.2008 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Ørbæk | 29.10.2007 | 28.09.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jens Horslund Christensen | 17.11.2006 | 20.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Christian Dorfelt | 17.11.2006 | 20.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Bork Bjerregaard | 17.11.2006 | 30.09.2008 | bestyrelsesmedlem |
Niels Balle | 17.11.2006 | 30.09.2008 | bestyrelsesmedlem |
Martin Lemche | 17.11.2006 | 30.09.2008 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Larsen | 17.11.2006 | 30.09.2008 | bestyrelsesmedlem |
Ming Tong Chan | 17.11.2006 | 30.09.2008 | bestyrelsesmedlem |
Raveen Bhojwani | 17.11.2006 | 29.06.2007 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Fredsbo | 09.03.2006 | 28.09.2009 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Rosentoft Anker | 09.03.2006 | 17.11.2006 | formand |
Poul Leo Anker | 09.03.2006 | 17.11.2006 | næstformand |