Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Risengård 27, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-25 fjernes Navne: LKS HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-25 fjernes Stiftere: Leif Devantier Thomsen, Karen Thomsen Devantier (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-21 fjernes Direktion: Leif Devantier Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Risengård 27, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Thonbogade 6, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-08 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-08 fjernes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thonbogade 6, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-10 tilføjes Direktion: Leif Devantier Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er holding-, handels-, og investeringsvirksomhed, samt beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-10 tilføjes Navne: LKS HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-10 tilføjes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-10 tilføjes Stiftere: Leif Devantier Thomsen, Karen Thomsen Devantier (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-10 tilføjes Vedtægter: 2006-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)