Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-24 fjernes Direktion: Lasse Steen Loft (direktion) (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-02-01 tilføjes Legale ejere: MDL HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-02-01 fjernes Legale ejere: LSL HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-02-01 tilføjes Reelle ejere: Mogens Bering Loft (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-02-01 fjernes Reelle ejere: Lasse Steen Loft (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-01-31 fjernes Legale ejere: MDL HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-01-31 fjernes Reelle ejere: Mogens Bering Loft (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-11-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 57, 8220 Brabrand (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 57, 8220 Brabrand (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2017-12-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2016-12-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-18 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-07 tilføjes Vedtægter: 2011-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-07 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-11 tilføjes Legale ejere: MDL HOLDING ApS, LSL HOLDING ApS, Jytte Dybdahl Loft (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2006-03-11 tilføjes Reelle ejere: Mogens Bering Loft, Lasse Steen Loft, Jytte Dybdahl Loft (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2006-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 57, 8220 Brabrand (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2006-03-10 tilføjes Direktion: Lasse Steen Loft (direktion) (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2006-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-10 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-10 tilføjes Navne: JL EJENDOMME 2006 ApS (offentliggjort 2006-03-10)
Den 2006-03-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-03-10 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-10 tilføjes Stiftere: Jørgen Loft (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-03-10)
Den 2006-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)