Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Værum Fælledvej 22, 8940 Randers SV (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Bestyrelse: Johnny Leif Michael Heidum (formand) (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Direktion: Christian Heidum (direktion) (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-06 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Legale ejere: HEIDUM HOLDING A/S (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Navne: MIRARE A/S (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Reelle ejere: Johnny Leif Michael Heidum (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Stiftere: SCANDLIFE DANMARK ApS, Anders Christian Dines Davidsen Oll (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-31 tilføjes Reelle ejere: Johnny Leif Michael Heidum (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: Christian Heidum, Lisbet Heidum (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2019-12-30 fjernes Reelle ejere: Johnny Leif Michael Heidum (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-22 tilføjes Reelle ejere: Johnny Leif Michael Heidum, Christian Heidum, Lisbet Heidum (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2016-05-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-06 tilføjes Vedtægter: 2016-05-06 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2016-05-06 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Legale ejere: HEIDUM HOLDING A/S (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-08-10 tilføjes Bestyrelse: Johnny Leif Michael Heidum (formand) (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2009-08-10 fjernes Bestyrelse: Anders Christian Dines Davidsen Oll (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-10 tilføjes Direktion: Christian Heidum (direktion) (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2009-08-10 fjernes Direktion: Anders Christian Dines Davidsen Oll (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-06 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2009-03-06 fjernes Revisor: Dansk Revision Randers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Undervisning i øvrigt (offentliggjort 2006-03-23)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værum Fælledvej 22, 8940 Randers SV (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Værum Fælledvej 22, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værum Fælledvej 22, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-06 tilføjes Bestyrelse: Anders Christian Dines Davidsen Oll (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-06 tilføjes Direktion: Anders Christian Dines Davidsen Oll (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kursus virksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2006-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2006-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-06 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2006-03-06 tilføjes Hovedbranche: Undervisning i øvrigt (offentliggjort 2006-03-23)
Den 2006-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2006-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2006-03-06 tilføjes Navne: MIRARE A/S (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2006-03-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2006-03-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2006-03-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2006-03-06 tilføjes Revisor: Dansk Revision Randers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-06 tilføjes Stiftere: SCANDLIFE DANMARK ApS, Anders Christian Dines Davidsen Oll (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2006-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i samråd med et bestyrelsesmedlem eller bestyrelsens formand (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2006-03-06 tilføjes Vedtægter: 2006-03-06 (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2006-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2006-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-09)