Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bybjergvej 5, 3060 Espergærde (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Bybjergvej 5, 3060 Espergærde (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2014-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TORBEN ØRSKOV & CO. A/S. (offentliggjort 2015-05-17)
Den 2014-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ØRSKOV & CO. EJENDOMSSELSKAB ApS. (offentliggjort 2015-05-17)
Den 2015-01-05 sletter virksomheden Ejerskaber: FAIR ASSISTANCE ApS. (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2019-10-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bybjergvej 5, 3060 Espergærde (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2019-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bybjergvej 5, 3060 Espergærde (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2018-10-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-08-19 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2014-09-03)
Den 2014-08-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-08-22)
Den 2013-09-09 tilføjes Revisor: LETH & PARTNERE, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-09 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-08-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bybjergvej 5, 3060 Espergærde (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Direktion: Jeppe Ørskov (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Formål: Selskabets hovedformål er at eje aktier/anparter i andre selskaber (Holdingvirksomhed). (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Legale ejere: Jeppe Ørskov (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2006-03-01 tilføjes Navne: ORSKOV HOLDING ApS (offentliggjort 2006-03-14)
Den 2006-03-01 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Ørskov (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2006-03-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-03-01 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Vedtægter: 2006-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-03-14)
Den 2006-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)