Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse |
Den 2010-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Stampeengen 10, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-07 fjernes Direktion: Susanne Børge Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-03-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 fjernes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-07 fjernes Navne: SL TRAVEL MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-07 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 fjernes Stiftere: SUSANNE LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-17 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-03-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-03 tilføjes Direktion: Susanne Børge Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at producere og sælge rejser til primært forretningskunder og at udøve beslægtet virksomhed i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-03 tilføjes Vedtægter: 2009-03-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-17 fjernes Direktion: Susanne Børge Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rejsebureauer, turarrangerende (offentliggjort 2006-03-15)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2006-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stampeengen 10, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-26 tilføjes Direktion: Susanne Børge Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-26 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer, turarrangerende (offentliggjort 2006-03-15)
Den 2006-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-26 tilføjes Navne: SL TRAVEL MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-26 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-26 tilføjes Stiftere: SUSANNE LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)