Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Nielsen | 29.06.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans-Henrik Tromholt Madsen | 06.02.2006 | 29.06.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Simon Juhl Christiansen | 31.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Alexander Mühlbeier | 31.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Nielsen | 31.05.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Monberg | 29.06.2015 | 31.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Nielsen | 29.06.2015 | 30.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christian Dawe | 06.02.2006 | 31.05.2022 | formand |
Hans-Henrik Tromholt Madsen | 06.02.2006 | 29.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Torben Janholt | 06.02.2006 | 29.06.2015 | bestyrelsesmedlem |