Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Papirfabrikken 52, 22. 1., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Hårup Bygade 24, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2014-04-04 sletter virksomheden Ejerskaber: V2H ApS. (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2014-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Gubsø Garage ApS. (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2015-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: PA 35656723 ApS. (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2015-11-11 sletter virksomheden Ejerskaber: PM Vogel ApS. (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2016-03-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomme86.dk ApS. (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2017-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PA 35656723 ApS. (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2017-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Tumble Mee ApS. (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2017-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Knudlundvej 2 ApS. (offentliggjort 2020-08-21)
Den 2018-02-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Gødvad I ApS. (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Gødvad I ApS. (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2019-05-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Dronningehøjen Udlejning ApS. (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MI56 ApS. (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Georg Jensens Vej 6, Silkeborg ApS. (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-06-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AidanN US Equities A/S. (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2022-12-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dust Invest ApS. (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-10-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-31 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-03-31 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2021-11-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hårup Bygade 24, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2021-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Georg Jensens Vej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2020-11-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-24 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2019-05-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Georg Jensens Vej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2017-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Georg Jensens Vej 7, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2016-11-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2014-06-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2014-06-24 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2011-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Georg Jensens Vej 7, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2011-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Korshøjvej 1, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2007-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korshøjvej 1, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2007-11-22)
Den 2007-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolegade 53, 2. 3., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolegade 53, 2. 3., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolegade 53, 2. 3., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolegade 53, 2. 3., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-26 tilføjes Direktion: Patrick Jakobsen Vogel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier/anparter i helt eller delvist ejede selskaber samt investering i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-26 tilføjes Legale ejere: Patrick Jakobsen Vogel (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2006-02-26 tilføjes Navne: VOGEL ApS (offentliggjort 2006-02-28)
Den 2006-02-26 tilføjes Reelle ejere: Patrick Jakobsen Vogel (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2006-02-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-02-26 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-26 tilføjes Stiftere: Patrick Jakobsen Vogel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-26 tilføjes Vedtægter: 2006-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-02-28)
Den 2006-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)