Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Kapital | Vedtægter | Månedsbeskæftigelse | Binavne | ||||
Navne | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Bestyrelse: Casper Johannes Hammerich (formand) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2023-01-01 fjernes Bestyrelse: Christian Finn Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-13 tilføjes Reelle ejere: Tommy Doile Laursen, Peter Bech Rismose (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-13 fjernes Reelle ejere: Christian Finn Laursen (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-12 fjernes Reelle ejere: Tommy Doile Laursen (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-15 fjernes Legale ejere: HANDY HOLDING HIMMELEV A/S (offentliggjort 2018-08-01)
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-10-19 tilføjes Revisor: Boreco Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-19 fjernes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-13 tilføjes Legale ejere: TOMMY LAURSEN HOLDING ApS, Peter Rismose Holding ApS (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2017-06-12 fjernes Legale ejere: TOMMY LAURSEN HOLDING ApS, Peter Rismose Holding ApS (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2017-06-02 tilføjes Legale ejere: TOMMY LAURSEN HOLDING ApS, Peter Rismose Holding ApS (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2017-06-09 tilføjes Bestyrelse: Peter Bech Rismose (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-09 fjernes Bestyrelse: Thea Bundgaard Lauridsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-09 tilføjes Direktion: Tommy Doile Laursen (direktør) (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-09 fjernes Direktion: Christian Finn Laursen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-02 tilføjes Reelle ejere: Tommy Doile Laursen (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2017-06-02 tilføjes Vedtægter: 2017-06-02 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-04-25 tilføjes Vedtægter: 2017-04-25 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-04-21 tilføjes Vedtægter: 2017-04-21 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-04-24 tilføjes Binavne: Handy Moving System ApS (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-23 fjernes Binavne: HANDY MOVING SYSTEM A/S (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-21 tilføjes Navne: HANDY MASKINFLYTNING ApS (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-20 fjernes Navne: HANDY MASKINFLYTNING A/S (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-02-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-31 tilføjes Bestyrelse: Tommy Doile Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egegårdsvej 3, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Himmelev Bygade 76, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-30 fjernes Bestyrelse: Marianne Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-12-13 tilføjes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2012-12-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Flytteforretninger (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Flytteforretninger (offentliggjort 2006-07-06)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med maskinflytning og dermed beslægtede aktiviteter samt investering i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-05 tilføjes Legale ejere: HANDY HOLDING HIMMELEV A/S (offentliggjort 2018-08-01)
Den 2007-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-05 tilføjes Vedtægter: 2007-02-05 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Himmelev Bygade 76, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2005-12-30 tilføjes Bestyrelse: Marianne Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-30 tilføjes Binavne: HANDY MOVING SYSTEM A/S (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2005-12-30 tilføjes Direktion: Christian Finn Laursen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 tilføjes Hovedbranche: Flytteforretninger (offentliggjort 2006-07-06)
Den 2005-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2005-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 tilføjes Navne: HANDY MASKINFLYTNING A/S (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2005-12-30 tilføjes Reelle ejere: Christian Finn Laursen (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2005-12-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-12-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 tilføjes Stiftere: HANDY HOLDING HIMMELEV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2005-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)