Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2011-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Blåkjærsvej 34, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-23 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-23 fjernes Navne: ERIK RYTTER, FREDERICIA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-23 fjernes Stiftere: Erik Rytter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 fjernes Direktion: Blænda Marie Rytter (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-07 tilføjes Direktion: Blænda Marie Rytter (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-07 tilføjes Vedtægter: 2010-06-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-15 fjernes Direktion: Erik Rytter (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-05-14)
Den 2007-05-31 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-05-14)
Den 2007-04-30 fjernes Hovedbranche: Materialister (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåkjærsvej 34, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-24 tilføjes Direktion: Erik Rytter (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-24 tilføjes Hovedbranche: Materialister (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-24 tilføjes Navne: ERIK RYTTER, FREDERICIA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-24 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-24 tilføjes Stiftere: Erik Rytter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)