Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Hovedbranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsemosevej 6, 4100 Ringsted (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Horsemosevej 6, 4100 Ringsted (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-26 tilføjes Binavne: CompuGroup ApS (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-26 tilføjes Vedtægter: 2021-03-26 (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2006-02-24 sletter virksomheden Ejerskaber: COMPUGROUP ApS. (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2020-08-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Albjerg IT A/S. (offentliggjort 2020-08-21)
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-28 fjernes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-08-13 tilføjes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2013-08-13 fjernes Revisor: PETOMI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsemosevej 6, 4100 Ringsted (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2009-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyager 4, 2605 Brøndby (offentliggjort 2007-12-17)
Den 2009-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og aktiviteter i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-16 tilføjes Navne: TKH HOLDING ApS (offentliggjort 2009-10-16)
Den 2009-10-15 fjernes Navne: TAH HOLDING ApS (offentliggjort 2006-02-24)
Den 2009-10-16 tilføjes Revisor: PETOMI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-16 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET PER KRONBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-16 tilføjes Vedtægter: 2009-10-16 (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyager 4, 2605 Brøndby (offentliggjort 2007-12-17)
Den 2007-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct Knudsgade 21, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-17 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET PER KRONBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 fjernes Revisor: Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Knudsgade 21, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-24 tilføjes Direktion: Thomas Kalfaian Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-02-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-24 tilføjes Legale ejere: Thomas Kalfaian Hansen (offentliggjort 2015-11-14)
Den 2006-02-24 tilføjes Navne: TAH HOLDING ApS (offentliggjort 2006-02-24)
Den 2006-02-24 tilføjes Reelle ejere: Thomas Kalfaian Hansen (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2006-02-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2006-02-24 tilføjes Revisor: Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-24 tilføjes Stiftere: Thomas Kalfaian Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-02-24)
Den 2006-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)