Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Johannes Palsson | 01.10.2022 | adm. dir |
Lars Nørgaard Leer | 01.10.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Johannes Palsson | 30.10.2017 | 30.09.2022 | direktør |
Peter Kongerslev | 01.07.2011 | 30.10.2017 | adm. dir |
Christian Linde Espersen | 01.07.2011 | 30.10.2017 | direktør |
Iver Espersen | 28.11.2008 | 01.07.2011 | direktør |
Hans Peter Damgaard Hansen | 16.02.2006 | 28.11.2008 | direktør |
Susanne Drewes | 16.02.2006 | 17.07.2008 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Odd Eliasen | 05.04.2024 | formand |
Fridalvur Virgarsson Tindskard | 14.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Erik Rejnholt Rasmussen | 30.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tom Vestergaard Frandsen | 14.04.2023 | 05.04.2024 | formand |
Tom Vestergaard Frandsen | 29.04.2022 | 13.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Odd Eliasen | 17.01.2022 | 04.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jan Nicolai Hansen | 17.01.2022 | 14.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Schneider Rasmussen | 17.01.2022 | 14.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Fridalvur Virgarsson Tindskard | 28.03.2019 | 05.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Erling Roger Skymne | 28.03.2019 | 31.12.2020 | næstformand |
Johannes Palsson | 23.03.2018 | 28.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Erling Roger Skymne | 23.03.2018 | 27.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jens Aksel Borup | 30.10.2017 | 14.04.2023 | formand |
Christian Linde Espersen | 30.10.2017 | 01.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kim Bennedsen | 30.10.2017 | 01.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hans Peter Bernhard Sjöholm | 30.10.2017 | 31.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Niels Linde Espersen | 13.12.2016 | 30.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Viggo Gjødesen Mikkelsen | 05.12.2011 | 04.07.2013 | bestyrelsesmedlem |
Peter Grandjean Bamberger | 17.10.2011 | 06.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Iver Espersen | 01.07.2011 | 30.10.2017 | formand |
Niels Linde Espersen | 01.07.2011 | 17.10.2011 | næstformand |
Lars Høgsberg | 06.04.2011 | 04.07.2013 | bestyrelsesmedlem |
Knud-Erik Borup | 18.05.2010 | 06.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Mikkelsen | 28.11.2008 | 05.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Holm Nielsen | 28.11.2008 | 09.03.2011 | formand |
Kim Bennedsen | 28.11.2008 | 18.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jens Koefoed Stadum | 17.07.2008 | 30.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jørgen Kaptain | 16.02.2006 | 28.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Niels Linde Espersen | 16.02.2006 | 28.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Ole Jensen | 16.02.2006 | 17.07.2008 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Drewes | 16.02.2006 | 17.07.2008 | bestyrelsesmedlem |