Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Ejerskaber | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Revisor | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-10-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-13 fjernes Legale ejere: Ny Bros Holdings ApS (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-11-02 tilføjes Legale ejere: Ny Bros Holdings ApS (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-11-02 fjernes Legale ejere: Jonas Bro Christensen, Jacob Bro Christensen, Henrik Bro Christensen, Vibeke Christensen (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2006-02-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Carheal ApS. (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2015-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: CARHEAL ApS. (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-05-05 sletter virksomheden Ejerskaber: CARHEAL ApS. (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Carheal Holding ApS. (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Carheal Holding ApS. (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-02-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HBC Coating ApS. (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HBC Systems A/S. (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: We Link You ApS. (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Wheel Restore Company ApS. (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-11-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Financial Service Group ApS. (offentliggjort 2023-09-10)
Den 2020-10-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Repair2Care Danmark ApS. (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Repair2Care Danmark ApS. (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Repair2Care International ApS. (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-05-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Repair2Care International ApS. (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2023-10-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-27 tilføjes Binavne: Bros Holdings ApS (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 tilføjes Navne: HBC Group ApS (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-26 fjernes Navne: Bros Holdings ApS (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 tilføjes Vedtægter: 2023-09-27 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-05-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-05-01 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-15 tilføjes Legale ejere: Jonas Bro Christensen, Jacob Bro Christensen, Henrik Bro Christensen, Vibeke Christensen (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-03-14 fjernes Legale ejere: Henrik Bro Christensen, Vibeke Christensen, Jonas Bro Christensen, Jacob Bro Christensen (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-15 tilføjes Reelle ejere: Jonas Bro Christensen, Jacob Bro Christensen, Henrik Bro Christensen, Vibeke Christensen (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-14 fjernes Reelle ejere: Vibeke Christensen, Henrik Bro Christensen (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-12-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2021-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-12-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2019-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2019-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt gennem datterselskaber at drive produktion, handel og investering (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-13 tilføjes Bestyrelse: Jonas Bro Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-13 tilføjes Navne: Bros Holdings ApS (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2019-11-12 fjernes Navne: SMART TOOL HOLDING ApS (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-13 tilføjes Vedtægter: 2019-11-13 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2019-10-01 tilføjes Legale ejere: Henrik Bro Christensen, Vibeke Christensen, Jonas Bro Christensen, Jacob Bro Christensen (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2019-09-30 fjernes Legale ejere: Henrik Bro Christensen, Vibeke Christensen (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-08-25 tilføjes Reelle ejere: Henrik Bro Christensen (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2018-08-24 fjernes Reelle ejere: Henrik Bro Christensen (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2018-06-25 tilføjes Legale ejere: Henrik Bro Christensen, Vibeke Christensen (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2018-06-24 fjernes Legale ejere: Henrik Bro Christensen, Vibeke Christensen (offentliggjort 2018-08-01)
Den 2018-06-25 tilføjes Reelle ejere: Henrik Bro Christensen, Vibeke Christensen (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2018-06-24 fjernes Reelle ejere: Henrik Bro Christensen, Vibeke Christensen (offentliggjort 2018-08-01)
Den 2017-12-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-20 tilføjes Legale ejere: Henrik Bro Christensen, Vibeke Christensen (offentliggjort 2018-08-01)
Den 2016-06-19 fjernes Legale ejere: Henrik Bro Christensen, Vibeke Christensen (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-06-20 tilføjes Reelle ejere: Henrik Bro Christensen, Vibeke Christensen (offentliggjort 2018-08-01)
Den 2015-04-10 tilføjes Direktion: Henrik Bro Christensen (direktør) (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-04-10 fjernes Direktion: Vibeke Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-01 tilføjes Legale ejere: Henrik Bro Christensen, Vibeke Christensen (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2009-03-03)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-10-03 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2008-10-03 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2006-02-20 tilføjes Direktion: Vibeke Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Smarttool Production ApS, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2006-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-02-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-20 tilføjes Navne: SMART TOOL HOLDING ApS (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2006-02-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-02-20 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-20 tilføjes Stiftere: Vibeke Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2006-02-20 tilføjes Vedtægter: 2006-02-20 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2006-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-02-21)
Den 2006-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)