Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2006-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Marstrandsvej 6, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-05 fjernes Bestyrelse: Lars Impgaard Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 fjernes Direktion: Martin Niels Skovgaard Seidelin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 fjernes Hovedbranche: Teater- og koncertvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-05 fjernes Kontaktoplysninger: impgaard@privat.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-05 fjernes Navne: IMPGAARD SEIDELIN CONCERTS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 fjernes Revisor: INGRID JENSEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 fjernes Stiftere: Martin Niels Skovgaard Seidelin, IMPGAARD PRODUKTION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-24 tilføjes Kontaktoplysninger: impgaard@privat.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marstrandsvej 6, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Impgaard Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Direktion: Martin Niels Skovgaard Seidelin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive koncertvirksomhed og management. Samt at drive handel og anden i forbindelse hermed bestående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Teater- og koncertvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Navne: IMPGAARD SEIDELIN CONCERTS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Revisor: INGRID JENSEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Stiftere: Martin Niels Skovgaard Seidelin, IMPGAARD PRODUKTION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Vedtægter: 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)