Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-04 tilføjes Legale ejere: John Henriksen, Marianne Skov (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-03 fjernes Legale ejere: John Henriksen (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-04 tilføjes Reelle ejere: Marianne Skov (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2009-12-30 sletter virksomheden Ejerskaber: BONE'S HOLDING A/S. (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2020-02-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JEC 2020 ApS. (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-05-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K&C Viborg ApS. (offentliggjort 2020-05-30)
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-30 tilføjes Direktion: Marianne Skov (direktør) (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-09-30 fjernes Direktion: John Henriksen (direktør) (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-04-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Alle 21, 7400 Herning (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 17, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 17, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 17, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-01 tilføjes Direktion: John Henriksen (direktør) (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2017-06-01 fjernes Direktion: Marianne Skov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med værdipapirer samt øvrig investeringsaktivitet (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 17, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgas Alle 21, 7400 Herning (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-04-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-04-10 tilføjes Vedtægter: 2017-04-10 (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-04-10 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-09 tilføjes Direktion: Marianne Skov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-09 fjernes Direktion: John Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-19 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2013-11-19 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2010-12-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-12-09)
Den 2010-12-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-09)
Den 2009-03-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Bone's Restauranter A/S samt eje aktier/anparter i andre helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt. (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2009-03-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-25 tilføjes Vedtægter: 2009-03-25 (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Alle 21, 7400 Herning (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2006-01-25 tilføjes Direktion: John Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-25 tilføjes Legale ejere: John Henriksen (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2006-01-25 tilføjes Navne: JOHN HENRIKSEN HOLDING, HERNING ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2006-01-25 tilføjes Reelle ejere: John Henriksen (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2006-01-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2006-01-25 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-02-20)
Den 2006-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)