Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bibranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital |
Den 2013-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålbrovej 7, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-06 fjernes Binavne: DRYPNIR STUGA ApS, DRYPNIR ENTERPRISES ApS, DRYPNIR EJENDOMME ApS, DRYPNIR COTTAGES ApS, DRAUPNER EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-06 fjernes Direktion: Johnny Draupner (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-02-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-06 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-06 fjernes Navne: DRYPNIR HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-06 fjernes Stiftere: Johnny Draupner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2006-03-08)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-03-08)
Den 2007-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt handel og service. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-30 tilføjes Vedtægter: 2007-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-30 fjernes Revisor: Flemming Brøgger (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-21 tilføjes Bibranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-03-08)
Den 2006-02-21 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2006-03-08)
Den 2006-02-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålbrovej 7, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-20 tilføjes Binavne: DRYPNIR STUGA ApS, DRYPNIR ENTERPRISES ApS, DRYPNIR EJENDOMME ApS, DRYPNIR COTTAGES ApS, DRAUPNER EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-20 tilføjes Direktion: Johnny Draupner (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-02-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 175.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-20 tilføjes Navne: DRYPNIR HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-20 tilføjes Revisor: Flemming Brøgger (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-20 tilføjes Stiftere: Johnny Draupner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)