Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Malgorzata Russek | 15.05.2013 | 08.11.2017 | direktion |
Leif Møller Jacobsen | 20.02.2006 | 15.05.2013 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Didde Marie Jacobsen | 17.05.2016 | 08.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Malgorzata Russek | 15.05.2013 | 08.11.2017 | bestyrelse |
Leif Møller Jacobsen | 15.05.2013 | 08.11.2017 | formand |
Aksel Vest Hansen | 15.05.2013 | 17.05.2016 | bestyrelse |
Lars Jensen | 15.05.2013 | 15.05.2013 | bestyrelse |
Bjarne Andersen | 04.03.2010 | 15.05.2013 | bestyrelse |
Henrik Magnusson | 14.11.2008 | 04.03.2010 | formand |
Henning Hansen Nielsen | 05.05.2008 | 04.03.2010 | bestyrelse |
Martin Petersen | 05.05.2008 | 14.11.2008 | formand |
Peter Erik Hansen | 20.02.2006 | 04.03.2010 | bestyrelse |