Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Solbakken 28, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-12 fjernes Bestyrelse: Ole Asici Johansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-12 fjernes Navne: SRJ-INVEST A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 fjernes Revisor: Nørregade 48 st. v/Ole A. Fischer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 fjernes Stiftere: Henry Stender (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Bestyrelse: Henrik Stender (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Direktion: Henrik Stender (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-06 tilføjes Bestyrelse: Henrik Stender (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-06 fjernes Bestyrelse: Henry Stender (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-06 tilføjes Direktion: Henrik Stender (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-06 fjernes Direktion: Henry Stender (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-04-06)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbakken 28, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Solbakken 28, 6500 Vojens (offentliggjort 2006-03-06)
Den 2006-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i samt opgørelse og salg af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-20 tilføjes Navne: SRJ-INVEST A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-19 fjernes Navne: S-INVEST A/S (offentliggjort 2006-02-20)
Den 2006-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-20 tilføjes Vedtægter: 2006-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-17 tilføjes Bestyrelse: Ole Asici Johansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-17 fjernes Bestyrelse: Lone Henriette Stender (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbakken 28, 6500 Vojens (offentliggjort 2006-03-06)
Den 2006-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Solbakken 28, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-04-06)
Den 2006-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbakken 28, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-15 tilføjes Bestyrelse: Lone Henriette Stender (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-15 tilføjes Direktion: Henry Stender (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-15 tilføjes Navne: S-INVEST A/S (offentliggjort 2006-02-20)
Den 2006-02-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-15 tilføjes Revisor: Nørregade 48 st. v/Ole A. Fischer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-15 tilføjes Stiftere: Henry Stender (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)