Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 143, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-30 fjernes Navne: ENGTOFTEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Stiftere: Jesper Møller Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-01 fjernes Direktion: Allan Nørgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-05-08)
Den 2006-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 143, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 31, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-21 tilføjes Direktion: Allan Nørgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-21 fjernes Direktion: Flemming Nørgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er handels-, service-, udlejnings- og investeringsvirksomhe,d herunder at erhverve og eje aktier og anparter i andre selskaber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-21 tilføjes Vedtægter: 2006-09-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-16 tilføjes Direktion: Flemming Nørgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 31, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-05-08)
Den 2006-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Navne: ENGTOFTEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Stiftere: Jesper Møller Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)