Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sigenvej 3, 9760 Vrå (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sigenvej 3, 9760 Vrå (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-08-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sigenvej 3, 9760 Vrå (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2017-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sigenvej 3, 9760 Vrå (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2016-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejning, handel med automobiler, håndværk, investering, service og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 tilføjes Vedtægter: 2012-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 fjernes Revisor: RR Revision v/Benny Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 tilføjes Revisor: RR Revision v/Benny Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 fjernes Revisor: Jan Ekmann Hørsel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2006-06-14)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sigenvej 3, 9760 Vrå (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sigenvej 3, 9760 Vrå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2006-06-14)
Den 2006-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sigenvej 3, 9760 Vrå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-10 tilføjes Direktion: Niels Christian Calundan (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-02-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-10 tilføjes Legale ejere: Niels Christian Calundan (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2006-02-10 tilføjes Navne: VRÅ AUTOHANDEL ApS (offentliggjort 2006-02-14)
Den 2006-02-10 tilføjes Reelle ejere: Niels Christian Calundan (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2006-02-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-10 tilføjes Revisor: Jan Ekmann Hørsel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-10 tilføjes Stiftere: PNL HOLDING HJØRRING ApS, Niels Christian Calundan, KNL HOLDING HJØRRING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-02-14)
Den 2006-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)