Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Petri Petersen | 30.06.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Niels Jørgensen | 13.02.2006 | 30.06.2021 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Camilla Støckler Brassøe | 30.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jens Petri Petersen | 24.02.2006 | bestyrelse |
Jens Lundgreen Olesen | 24.02.2006 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Poulsen | 15.05.2009 | 28.08.2020 | bestyrelse |
Steen Niels Jørgensen | 24.02.2006 | 30.06.2021 | bestyrelse |
Peter Huuse Sørensen | 24.02.2006 | 22.06.2020 | formand |