Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Formål | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 118, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandøre 18, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandøre 18, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 125, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2022-05-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-05-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-05-12 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-25 fjernes Legale ejere: Kathrine Stofregen Kølendorf (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 125, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2019-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryvangs Allé 54, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryvangs Allé 54, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2018-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 60, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-22 tilføjes Reelle ejere: Kathrine Stofregen Kølendorf (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2016-12-21 fjernes Reelle ejere: Kathrine Stofregen Kølendorf (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-23 tilføjes Legale ejere: COMITEL A/S (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2015-10-22 fjernes Legale ejere: NORDISK FINANS APS (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2015-05-12 tilføjes Direktion: Pascal Jannick Bone Falk Rønne (adm. dir.) (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 fjernes Direktion: Peer Kølendorf (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-05-12 tilføjes Kontaktoplysninger: adm@comitel.dk (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 tilføjes Navne: NORDISK FINANS LEASING APS (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-11 fjernes Navne: NORDISK FINANS LEASING A/S (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 tilføjes Vedtægter: 2015-05-12 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 fjernes Bestyrelse: Dennis Hørlykke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2014-07-10 fjernes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 60, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2013-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 24, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2007-10-25)
Den 2013-11-01 tilføjes Bestyrelse: Pascal Jannick Bone Falk Rønne (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-01 fjernes Bestyrelse: Teddy Kær Jacobsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-01 tilføjes Direktion: Peer Kølendorf (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-01 fjernes Direktion: Morten Prehn Johansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er udelukkende at drive leasingvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2013-11-01 tilføjes Vedtægter: 2013-11-01 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 24, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2007-10-25)
Den 2007-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Savsvinget 7, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Direktion: Dennis Hørlykke (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-20 tilføjes Bestyrelse: Teddy Kær Jacobsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-20 fjernes Bestyrelse: Bent Thorsted (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Savsvinget 7, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-26 tilføjes Bestyrelse: Bent Thorsted (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-26 tilføjes Direktion: Morten Prehn Johansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 tilføjes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 tilføjes Legale ejere: NORDISK FINANS APS, Kathrine Stofregen Kølendorf (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2006-01-26 tilføjes Navne: NORDISK FINANS LEASING A/S (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2006-01-26 tilføjes Reelle ejere: Kathrine Stofregen Kølendorf (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2006-01-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2006-01-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 tilføjes Stiftere: NORDISK FINANS APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2006-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)