Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Øresunds Alle 35, 2791 Dragør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-25 fjernes Direktion: Allan Lavridsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-25 fjernes Navne: ASSER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-25 fjernes Revisor: Kærsgaard Laursen Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-25 fjernes Stiftere: ADELSON HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-21 tilføjes Direktion: Allan Lavridsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-21 fjernes Direktion: Jens Christian Kruse (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-10 tilføjes Direktion: Jens Christian Kruse (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øresunds Alle 35, 2791 Dragør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og investere i værdipapirer, ejendomme og dertil knyttede områder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-15 tilføjes Navne: ASSER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-15 tilføjes Vedtægter: 2006-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-10 tilføjes Revisor: Kærsgaard Laursen Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-10 tilføjes Stiftere: ADELSON HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)