Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Binavne | Legale ejere | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Direktion | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2012-06-11 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET STENGÅRDS ALLE ApS. (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2012-11-05 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET ENGELUNDSVEJ A/S. (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2013-04-09 sletter virksomheden Ejerskaber: AMAGERBROGADE 118 HOLDING II ApS. (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2013-08-19 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET MATHILDE PARKEN ApS. (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2013-08-19 sletter virksomheden Ejerskaber: MESSINAVEJ ApS. (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2013-12-20 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET RAVNSBJERGGÅRDSVEJ ApS. (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2014-06-24 sletter virksomheden Ejerskaber: DK Resi Propco Amagerbrogade Holding 111 ApS. (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2014-12-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET AHORNVEJ A/S. (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-03-28 sletter virksomheden Ejerskaber: CMNRE II SG90 PropCo A/S. (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2015-08-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET RAVNSBJERGGÅRDSVEJ ApS. (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2016-03-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET ENGELUNDSVEJ A/S. (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Elgårdsminde Holding A/S. (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2017-01-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Nørrebrogade 249 Holding II A/S. (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2018-06-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Hostruphus Holding A/S. (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2018-10-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Jægerparken Hørsholm Holding A/S. (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-01-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Bagsværd Hovedgade Holding A/S. (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-09-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Estatus Holding A/S. (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2020-12-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Estatus Holding 2 A/S. (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2022-07-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Estatus Holding 3 A/S. (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-07-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Algade A/S. (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2024-02-05 fjernes Reelle ejere: Ulrik Jespersen, Ulrik Jespersen (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2023-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønne Allé 66, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Buskelundtoften 21, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-29 tilføjes Reelle ejere: Claus Bruun Rasmussen (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2022-11-28 fjernes Reelle ejere: Claus Bruun Rasmussen (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-07 tilføjes Binavne: HERSILES af 2011 ApS (offentliggjort 2019-07-07)
Den 2019-06-30 tilføjes Legale ejere: Darwin Invest ApS, Familien Jespersen Invest ApS, Familien Helt Invest ApS (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-06-30 fjernes Legale ejere: T. HELT HOLDING ApS, J U HOLDING ApS, DARWIN ApS (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-06-30 tilføjes Reelle ejere: Claus Bruun Rasmussen, Ulrik Jespersen, Thomas Lyngsø Helt (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2019-06-29 fjernes Reelle ejere: Claus Bruun Rasmussen, Thomas Lyngsø Helt, Ulrik Jespersen (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-06-25 tilføjes Vedtægter: 2019-06-25 (offentliggjort 2019-07-07)
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buskelundtoften 21, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Buskelundtoften 21, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2016-03-29 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed ved investering i værdipapirer, ejendomme eller andre aktiver efter direktionens skøn samt at drive konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.122.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-18 tilføjes Legale ejere: T. HELT HOLDING ApS, J U HOLDING ApS, DARWIN ApS (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2013-03-17 fjernes Legale ejere: DARWIN ApS, T. HELT HOLDING ApS, J U HOLDING ApS (offentliggjort 2016-04-30)
Den 2013-03-18 tilføjes Reelle ejere: Ulrik Jespersen, Thomas Lyngsø Helt, Claus Bruun Rasmussen, Thomas Lyngsø Helt, Ulrik Jespersen (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2013-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-18 tilføjes Vedtægter: 2013-03-18 (offentliggjort 2019-07-07)
Den 2012-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1.092.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1.062.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 726.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-11 tilføjes Direktion: Thomas Lyngsø Helt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 426.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-11 tilføjes Legale ejere: T. HELT HOLDING ApS, J U HOLDING ApS (offentliggjort 2016-04-30)
Den 2011-08-11 tilføjes Navne: HERSILES ApS (offentliggjort 2011-08-25)
Den 2011-08-10 fjernes Navne: HERSIL 1 ApS (offentliggjort 2006-02-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buskelundtoften 21, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Buskelundtoften 21, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buskelundtoften 21, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-06 tilføjes Direktion: Claus Bruun Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-02-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-06 tilføjes Legale ejere: DARWIN ApS (offentliggjort 2016-04-30)
Den 2006-02-06 tilføjes Navne: HERSIL 1 ApS (offentliggjort 2006-02-13)
Den 2006-02-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-02-06 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-06 tilføjes Stiftere: DARWIN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-02-13)
Den 2006-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)