Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Didriksen | 20.09.2023 | direktør |
James Stephen Hopwood | 20.09.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jamie Macdonald Mackenzie | 01.07.2022 | 20.09.2023 | direktør |
Lau Lindquist Rasmussen | 22.03.2022 | 20.09.2023 | direktør |
Steven Joseph Ferrigno | 10.07.2020 | 31.01.2023 | adm. dir |
Sven Mønsted Hilm | 03.07.2012 | 10.07.2020 | direktør |
Henrik Sørrig Jensen | 08.02.2006 | 31.12.2012 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steven Francom | 31.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
James Stephen Hopwood | 20.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Joseph Grillo | 20.09.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jamie Macdonald Mackenzie | 01.06.2022 | 31.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Michael Alan Burstein | 29.04.2020 | 20.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Raymond Robert Hood | 29.04.2020 | 05.05.2023 | formand |
Maximiliane Therese Strandberg-Glas | 29.04.2020 | 30.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Sven Mønsted Hilm | 02.10.2017 | 29.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
James Stephen Hopwood | 02.10.2017 | 29.04.2020 | formand |
Jerry Joel Sommerfeldt | 25.01.2016 | 02.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Fabian Lüthold | 30.09.2014 | 29.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Sven Georges Totté | 30.09.2014 | 25.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Gary Clifford Potts | 28.06.2012 | 30.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jerry Joel Sommerfeldt | 31.12.2011 | 30.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Simon Peter Plankenhorn | 19.01.2011 | 02.10.2017 | formand |
Marcel André Nauer | 12.11.2007 | 19.01.2011 | formand |
Ralf Dieter Grammel | 14.03.2007 | 12.11.2007 | formand |
Henrik Sørrig Jensen | 08.02.2006 | 28.06.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jerk Olof Sintorn | 08.02.2006 | 21.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jacques Rene Nauer | 08.02.2006 | 14.03.2007 | bestyrelsesmedlem |