Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2007-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: IPAPER A/S. (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2007-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: NO ZEBRA ApS. (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2015-05-28 sletter virksomheden Ejerskaber: IPAPER A/S. (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2016-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: NO ZEBRA ApS. (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2017-06-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IPAPER A/S. (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2018-10-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NO ZEBRA ApS. (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 3, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 3, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-06-14 tilføjes Legale ejere: Batticle Holding ApS, Westbound Holding ApS (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-06-14 fjernes Legale ejere: Nicholai Lambert Hindrichsen, Jesper Holm Joensen (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-06-14 tilføjes Reelle ejere: Nicholai Lambert Hindrichsen, Jesper Holm Joensen (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-06-13 fjernes Reelle ejere: Nicholai Lambert Hindrichsen, Jesper Holm Joensen (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-05-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-05-08 fjernes Revisor: REVISORHUSET GODKENDTE REVISORER A/S (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber samt anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 tilføjes Vedtægter: 2010-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 3, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2009-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Filmbyen 21, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filmbyen 21, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-06 tilføjes Direktion: Nicholai Lambert Hindrichsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-02-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-06 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-06 tilføjes Navne: NZ HOLDING ApS (offentliggjort 2006-02-17)
Den 2006-02-06 tilføjes Reelle ejere: Nicholai Lambert Hindrichsen, Jesper Holm Joensen (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2006-02-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-02-06 tilføjes Revisor: REVISORHUSET GODKENDTE REVISORER A/S (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2006-02-06 tilføjes Stiftere: Nicholai Lambert Hindrichsen, Jesper Holm Joensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-02-17)
Den 2006-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Legale ejere: Nicholai Lambert Hindrichsen, Jesper Holm Joensen (offentliggjort 2019-01-04)