Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Navne | Virksomhedsform |
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nikolajgade 22, 1068 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-01 tilføjes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-01 tilføjes Navne: Elsa Kovrani og Alfred R. Larsens mindelegat (fond) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2013-11-22)