Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirsebærhaven 73, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-03 fjernes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-03 fjernes Navne: GIM VVS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-03 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-03 fjernes Stiftere: Jeffrey Martin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-10 fjernes Direktion: Jeffrey Martin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor VVS-branchen samt beslægtet håndværksvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-05 tilføjes Navne: GIM VVS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-04 fjernes Navne: MARTIN BYG ApS (offentliggjort 2010-01-11)
Den 2010-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-05 tilføjes Vedtægter: 2010-02-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 tilføjes Navne: MARTIN BYG ApS (offentliggjort 2010-01-11)
Den 2010-01-10 fjernes Navne: MARTIN HOLDING ApS (offentliggjort 2006-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirsebærhaven 73, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Direktion: Jeffrey Martin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Navne: MARTIN HOLDING ApS (offentliggjort 2006-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Stiftere: Jeffrey Martin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)