Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2021-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 9, 4700 Næstved (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-02-01 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-29 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-29 fjernes Kontaktoplysninger: mafn@advodan.dk (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-29 fjernes Legale ejere: Boet efter Arild Bornakke Hansen (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-29 fjernes Navne: AB MARINE ApS (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-29 fjernes Reelle ejere: Arild Bornakke Hansen (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-29 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-29 fjernes Stiftere: Arild Bornakke Hansen (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2020-11-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2020-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2020-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-04 fjernes Direktion: Mads Thrue Fossing (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 9, 4700 Næstved (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2020-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Bådebyggervej 1, 4700 Næstved (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-17 tilføjes Kontaktoplysninger: mafn@advodan.dk (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2020-04-16 fjernes Kontaktoplysninger: abmarine@stofanet.dk (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-15 tilføjes Direktion: Mads Thrue Fossing (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-04-15 fjernes Direktion: Arild Bornakke Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2019-12-19 tilføjes Legale ejere: Boet efter Arild Bornakke Hansen (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2019-12-18 fjernes Legale ejere: Arild Bornakke Hansen (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2019-07-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-19 tilføjes Kontaktoplysninger: abmarine@stofanet.dk (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2018-10-18 fjernes Kontaktoplysninger: abbaade@stofanet.dk (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2017-08-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2015-01-01 fjernes Revisor: HARTMANN WENNICKE A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil (offentliggjort 2006-03-07)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bådebyggervej 1, 4700 Næstved (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bådebyggervej 1, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-06 tilføjes Vedtægter: 2006-02-06 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2006-02-01 tilføjes Vedtægter: 2006-02-01 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2006-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bådebyggervej 1, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-01 tilføjes Bestyrelse: Arild Bornakke Hansen (formand) (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2006-02-01 fjernes Bestyrelse: Arild Bornakke Hansen (formand) (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2006-02-01 tilføjes Direktion: Arild Bornakke Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2006-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er som det fremgår af vedtægterne. (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2006-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2006-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-02-01 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2006-02-01 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil (offentliggjort 2006-03-07)
Den 2006-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2006-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2006-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: abbaade@stofanet.dk (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2006-02-01 tilføjes Legale ejere: Arild Bornakke Hansen (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2006-02-01 tilføjes Navne: AB MARINE ApS (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2006-02-01 tilføjes Reelle ejere: Arild Bornakke Hansen (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2006-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2006-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2006-02-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2006-02-01 tilføjes Revisor: HARTMANN WENNICKE A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-02-01 tilføjes Stiftere: Arild Bornakke Hansen (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2006-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør som det fremgår af vedtægterne. (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2006-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2006-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-04)