Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | Formål | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øde Hastrup Vej 48, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Øde Hastrup Vej 48, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2011-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: JØRGEN JENSEN STEN OG GRUS ApS. (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2014-03-25 sletter virksomheden Ejerskaber: AC OG J HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2016-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Asklev Sten og Grus ApS. (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Asklev Sten og Grus ApS. (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Asklev Sten og Grus ApS. (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2020-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AC OG J HOLDING ApS. (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2021-03-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Halsnæs Sten og Grus ApS. (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Halsnæs Sten og Grus ApS. (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2022-08-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Asklev Sten og Grus ApS. (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-11-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-09 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-09 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-11-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-26 tilføjes Vedtægter: 2020-11-26 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øde Hastrup Vej 48, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2019-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Øde-Hastrup-Vej 48, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2018-11-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at varetage ejerens andele i råstofvirksomheder samt øvrige investeringer. (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2017-10-20 tilføjes Vedtægter: 2017-10-20 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2016-11-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-13 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET TBC AF 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2012-08-27 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET TBC AF 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-27 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øde-Hastrup-Vej 48, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2012-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Søvej 4, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvej 4, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Direktion: Anders Christian Schuldt Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingsselskab og eje aktier i Jørgen Jensen Sten og Grus ApS (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2006-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Legale ejere: Anders Christian Schuldt Jensen (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2006-01-01 tilføjes Navne: ANDERS JENSEN STEN OG GRUS HOLDING ApS (offentliggjort 2006-02-08)
Den 2006-01-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Christian Schuldt Jensen (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2006-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-01-01 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Stiftere: Anders Christian Schuldt Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør, der på selskabets ordinære generalforsamling vælges for 1 år af gangen. (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2006-01-01 tilføjes Vedtægter: 2006-01-01 (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2006-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-02-08)
Den 2006-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)